论文部分内容阅读
蔡国英任宁夏自治区党委宣传部长
蔡国英,男,汉族,1955年9月生,中共党员。教育学博士,博士生导师。
2006年8月当选宁夏博士
协会第一届理事会理事长;2008年1月任自治区政府党组成员、自治区主席助理;
2009年1月任自治区党委常委。兼中国教育学会副会长。中共十七大代表,中共宁夏回族自治区第十届委员会委员。
2001年9月任自治区党委教育工委书记,自治区教育厅党组书记、厅长;
2009年1月任宁夏回族自治区党委常委、秘书长。
2012年1月11日,宁夏回族自治区党委常委、宣传部部长蔡国英参加了自治区十届人大六次会议中宁分团审议。这是蔡国英首次以新职务在媒体报道中露面。
王燕文任江苏省委宣传部长
王燕文,女,1960年4月生,汉族,山东莱芜人,省委党校研究生学历,1980年5月入党,1977年3月参加工作。
1977.03~1979.05参军,兰州
军区某师医院卫生员;
1979.05~1981.05南京军区某师医院文书;
1981.05~1985.07电子工业部南京1431所党委秘书;
1985.07~1991.09电子工业部南京55所党办秘书、团委书记;
1991.09~1996.04共青团南京市委副书记;
1996.04~1998.12共青团南京市委书记、党组书记;
1998.12~2000.12中共溧水县委副书记、代县长、县长、县政府党组书记;
2000.12~2001.05中共溧水县委书记、县长、县政府党组书记;
2001.05~2001.11中共溧水县委书记;2001.11~2001.12中共南京市委常委、宣传部部长、溧水县委书记;
2001.12~2004.07中共南京市委常委、宣传部部长;
2004.07~2005.01中共扬州市委副书记、代市长、市政府党组书记;
2005.01~2009.08中共扬州市委副书记、市长、市政府党组书记;
2009.08~2010.01中共扬州市委书记;
2010.01-2011.10中共扬州市委书记、市人大常委会主任;
2011.11.10~中共江苏省委常委、扬州市委书记、扬州市人大常委会主任;
2011.12.22~中共江苏省委常委、江苏省委宣传部长
赵金任云南省委宣传部长
赵金,男,1962年5月生,彝族,云南禄丰人。1987年4月入党,1981年7月参加工作,大专学历。
1979.09~1981.07云南省楚雄州财贸学校计划统计专业学习;1981.07~1985.09云南省楚雄州计委、计经委干部;
1985.09~1987.07云南财贸学院计划统计系国民经济计划专业学习;
1987.07~1991.05云南省楚雄州计经委干部;
1991.05~1992.03云南省楚雄州计经委党组成员、计划科科长;
1992.03~1992.08云南省楚雄州双柏县妥甸镇副镇长;
1992.08~1993.01云南省楚雄州委办公室正科级秘书;
1993.01~1994.01云南省楚雄州委副秘书长;
1994.01~1995.05云南省委宣传部干部处副处长;
1995.05~1999.02云南省委宣传部干部处处长;
(1994.09~1996.07在昆明理工大学管理系管理工程专业研究生班学习);
1999.02~2001.02云南省委宣传部副部长;
2001.02~2002.08云南省委宣传部副部长,兼省委处理“法轮功”问题领导小组办公室副主任,省政府防范和处理邪教问题办公室党组成员、副主任;
2002.08~2007.12云南省委宣传部副部长,云南日报报业集团党委书记、社长,兼省委处理“法轮功”问题领导小组办公室副主任,省政府防范和处理邪教问题办公室党组成员、副主任(其间:2006.06~2006.09在清华大学、哈佛大学公共管理高级培训班学习);
2007.12~2011.11云南省德宏州委书记(其间:2008.09~2009.01在中央党校中青年干部培训班学习);
2011.11~云南省委常委、省委宣传部部长、德宏州委书记;
2011.12~中共云南省委常委、省委宣传部部长。
艾文礼任河北省委宣传部长
艾文礼,男,汉族,1955年3月生,唐海人,1978年11月入党,1971年2月参加工作,河北省委党校在职研究生班经济管理专业毕业,省委党校在职研究生学历,高级农经师。
1971.02~1973.09河北省柏各庄农场二分场工人;
1973.09~1975.09唐山地区商业学校物价专业学习;
1975.09~1979.03河北省柏各庄农垦区商业局办公室干部;
1979.03~1980.11河北省柏各庄农垦区党委办公室秘书;
1980.11~1984.06河北省柏各庄农垦区党委组织部干部;
1984.06~1989.04唐海县委组织部副部长兼老干部局局长(其间:1985.09~1987.08在华北煤炭医学院党政专业学习);
1989.04~1989.09唐海县委组织部副部长兼县机构编制委员会办公室主任;
1989.09~1992.04唐海县委常委、组织 部部长;
1992.04~1994.08唐海縣委副书记;
1994.08~1997.12唐海县委副书记、代县长、县长(1993.08~1995.12在中央党校函授学院本科班经济管理专业学习);
1997.12~1998.09唐山市委常委、宣传部部长;
1998.09~2003.02省农垦局局长、党组书记(其间:1999.09~2001.12在省委党校在职研究生班经济管理专业学习);
2003.02~2003.07石家庄市委副书记、组织部部长;
2003.07~2006.07石家庄市委副书记;
2006.07~2006.08承德市委副书记、代市长;
2006.08~2008.01承德市委副书记、市长;
2008.01~2008.09承德市委书记;
2008.09~2009.01石家庄市委副书记、代市长;
2009.01~2011.11石家庄市委副书记、市长;
2011.11~河北省委常委、宣传部部长。
连辑任甘肃省委宣传部长
连辑,男,汉族,1955年10月生,山西沁源人,大学文化程度,1974年8月参加工作,1975年10月入党。
1974.08~1976.09临河市第四中学教师;
1976.09~1978.03临河市小召公社、丹达公社知青带队干部;
1978.03~1982.02辽宁大学中文系中文专业学习;
1982.02~1983.05内蒙古自治区党委宣传部干部;
1983.05~1989.05内蒙古自治区直属机关团委书记(其间:1985.07~1987.10挂职任杭锦后旗旗委副书记);
1989.05~1991.08内蒙古自治区党委办公厅秘书(正处级);
1991.08~1993.12呼和浩特市委常委、秘书长;
1993.12~1996.11呼和浩特市副市长;
1996.11~1998.04呼和浩特市委常委、副市长;
1998.04~2001.09呼伦贝尔盟盟委副书记、盟长;(其间:1996.05~1998.05在中国社会科学院研究生院企业管理研究生班进修);
2001.09~2002.02呼伦贝尔盟盟委书记、盟人大工作委员会主任;
2002.02~2003.01呼伦贝尔市委书记,七届内蒙古自治区党委委员;
2003.01~内蒙古自治区政府副主席,党组成员;
2006.10~2010.04兼任内蒙古大学校长;
2011年10月~中共甘肃省委委员、常委,省委宣传部部长。
袁荣祥任福建省委宣传部长
袁荣祥,男,汉族,1955年3月生,浙江嵊州人,1978年3月加入中国共产党,1981年1月参加工作,中央党校研究生学历,会计师。
1978年3月起在浙江省金华农业学校学习;
1981年1月起先后为浙江省农业厅干部,省政府办公厅秘书,省人大常委会办公厅秘书[其间:1984.09~1988.06参加省职工政治大学(业余)政治专业学习];
1987年2月起历任浙江省人大常委会办公厅副处级秘书,省财政厅农业财务处副处长;
1991年12月起历任浙江省财政厅农业财务处处长(其间:1989.01~1991.09参加浙江财经学院成人教育财会专业学习;1992.05~1992.11在丽水地区财税局挂职任副局长),龙泉市(县级)委副书记、代市长、市长;
1994年4月起任浙江省财政厅党组成员;1994年8月起任浙江省财政厅党组成员、省地税局副局长;
1997年3月起任湖州市委常委、副市长;
1997年11月起任湖州市委副书记、代市长、市长(其间:1996.09~1999.07参加浙江大学成人教育学院行政管理专业学习);
1999年8月起任福建省龙岩市委副书记、副市长、代市长、市长(其间:1998.09~2001.07参加中央党校研究生院在职研究生班世界经济专业学习);
2002年5月起任漳州市委书记;
2005年5月起任福建省委常委、福州市委书记;
2006年11月在福建省委八届一次全会上当选为省委常委;
2011年9月担任中共福建省委宣传部部长。
董云虎任西藏自治区党委宣传部长
董云虎,男,1962年12月出生,籍贯浙江仙居,1986年7月参加工作,1985年3月加入中国共产党。南开大学哲学系毕业,研究生学历,硕士学位。
1986年7月至1997年8月在中央党校工作,历任马列所一室副主任、副教授,人权研究中心主任、教授(其间到中央对外宣传办公室挂职任人权研究室主任),马列所副所长、人权研究室主任等职。
1990年出版中国第一部著作《世界人权约法总览》;
1991年参加中国国务院新闻办公室第一个白皮书的起草,是该白皮书的主要执笔人之一。
1994年起为享受政府特殊津贴专家。
1997年8月任中央对外宣传办公室七局局长,中国人权研究会副会长兼秘书长。
2009年11月任中央对外宣传办公室副主任。
2010年1月被任命为国务院新闻办公室副主任。
2012年1月任西藏自治区党委委员、常委、宣传部部长。
蔡国英,男,汉族,1955年9月生,中共党员。教育学博士,博士生导师。
2006年8月当选宁夏博士
协会第一届理事会理事长;2008年1月任自治区政府党组成员、自治区主席助理;
2009年1月任自治区党委常委。兼中国教育学会副会长。中共十七大代表,中共宁夏回族自治区第十届委员会委员。
2001年9月任自治区党委教育工委书记,自治区教育厅党组书记、厅长;
2009年1月任宁夏回族自治区党委常委、秘书长。
2012年1月11日,宁夏回族自治区党委常委、宣传部部长蔡国英参加了自治区十届人大六次会议中宁分团审议。这是蔡国英首次以新职务在媒体报道中露面。
王燕文任江苏省委宣传部长
王燕文,女,1960年4月生,汉族,山东莱芜人,省委党校研究生学历,1980年5月入党,1977年3月参加工作。
1977.03~1979.05参军,兰州
军区某师医院卫生员;
1979.05~1981.05南京军区某师医院文书;
1981.05~1985.07电子工业部南京1431所党委秘书;
1985.07~1991.09电子工业部南京55所党办秘书、团委书记;
1991.09~1996.04共青团南京市委副书记;
1996.04~1998.12共青团南京市委书记、党组书记;
1998.12~2000.12中共溧水县委副书记、代县长、县长、县政府党组书记;
2000.12~2001.05中共溧水县委书记、县长、县政府党组书记;
2001.05~2001.11中共溧水县委书记;2001.11~2001.12中共南京市委常委、宣传部部长、溧水县委书记;
2001.12~2004.07中共南京市委常委、宣传部部长;
2004.07~2005.01中共扬州市委副书记、代市长、市政府党组书记;
2005.01~2009.08中共扬州市委副书记、市长、市政府党组书记;
2009.08~2010.01中共扬州市委书记;
2010.01-2011.10中共扬州市委书记、市人大常委会主任;
2011.11.10~中共江苏省委常委、扬州市委书记、扬州市人大常委会主任;
2011.12.22~中共江苏省委常委、江苏省委宣传部长
赵金任云南省委宣传部长
赵金,男,1962年5月生,彝族,云南禄丰人。1987年4月入党,1981年7月参加工作,大专学历。
1979.09~1981.07云南省楚雄州财贸学校计划统计专业学习;1981.07~1985.09云南省楚雄州计委、计经委干部;
1985.09~1987.07云南财贸学院计划统计系国民经济计划专业学习;
1987.07~1991.05云南省楚雄州计经委干部;
1991.05~1992.03云南省楚雄州计经委党组成员、计划科科长;
1992.03~1992.08云南省楚雄州双柏县妥甸镇副镇长;
1992.08~1993.01云南省楚雄州委办公室正科级秘书;
1993.01~1994.01云南省楚雄州委副秘书长;
1994.01~1995.05云南省委宣传部干部处副处长;
1995.05~1999.02云南省委宣传部干部处处长;
(1994.09~1996.07在昆明理工大学管理系管理工程专业研究生班学习);
1999.02~2001.02云南省委宣传部副部长;
2001.02~2002.08云南省委宣传部副部长,兼省委处理“法轮功”问题领导小组办公室副主任,省政府防范和处理邪教问题办公室党组成员、副主任;
2002.08~2007.12云南省委宣传部副部长,云南日报报业集团党委书记、社长,兼省委处理“法轮功”问题领导小组办公室副主任,省政府防范和处理邪教问题办公室党组成员、副主任(其间:2006.06~2006.09在清华大学、哈佛大学公共管理高级培训班学习);
2007.12~2011.11云南省德宏州委书记(其间:2008.09~2009.01在中央党校中青年干部培训班学习);
2011.11~云南省委常委、省委宣传部部长、德宏州委书记;
2011.12~中共云南省委常委、省委宣传部部长。
艾文礼任河北省委宣传部长
艾文礼,男,汉族,1955年3月生,唐海人,1978年11月入党,1971年2月参加工作,河北省委党校在职研究生班经济管理专业毕业,省委党校在职研究生学历,高级农经师。
1971.02~1973.09河北省柏各庄农场二分场工人;
1973.09~1975.09唐山地区商业学校物价专业学习;
1975.09~1979.03河北省柏各庄农垦区商业局办公室干部;
1979.03~1980.11河北省柏各庄农垦区党委办公室秘书;
1980.11~1984.06河北省柏各庄农垦区党委组织部干部;
1984.06~1989.04唐海县委组织部副部长兼老干部局局长(其间:1985.09~1987.08在华北煤炭医学院党政专业学习);
1989.04~1989.09唐海县委组织部副部长兼县机构编制委员会办公室主任;
1989.09~1992.04唐海县委常委、组织 部部长;
1992.04~1994.08唐海縣委副书记;
1994.08~1997.12唐海县委副书记、代县长、县长(1993.08~1995.12在中央党校函授学院本科班经济管理专业学习);
1997.12~1998.09唐山市委常委、宣传部部长;
1998.09~2003.02省农垦局局长、党组书记(其间:1999.09~2001.12在省委党校在职研究生班经济管理专业学习);
2003.02~2003.07石家庄市委副书记、组织部部长;
2003.07~2006.07石家庄市委副书记;
2006.07~2006.08承德市委副书记、代市长;
2006.08~2008.01承德市委副书记、市长;
2008.01~2008.09承德市委书记;
2008.09~2009.01石家庄市委副书记、代市长;
2009.01~2011.11石家庄市委副书记、市长;
2011.11~河北省委常委、宣传部部长。
连辑任甘肃省委宣传部长
连辑,男,汉族,1955年10月生,山西沁源人,大学文化程度,1974年8月参加工作,1975年10月入党。
1974.08~1976.09临河市第四中学教师;
1976.09~1978.03临河市小召公社、丹达公社知青带队干部;
1978.03~1982.02辽宁大学中文系中文专业学习;
1982.02~1983.05内蒙古自治区党委宣传部干部;
1983.05~1989.05内蒙古自治区直属机关团委书记(其间:1985.07~1987.10挂职任杭锦后旗旗委副书记);
1989.05~1991.08内蒙古自治区党委办公厅秘书(正处级);
1991.08~1993.12呼和浩特市委常委、秘书长;
1993.12~1996.11呼和浩特市副市长;
1996.11~1998.04呼和浩特市委常委、副市长;
1998.04~2001.09呼伦贝尔盟盟委副书记、盟长;(其间:1996.05~1998.05在中国社会科学院研究生院企业管理研究生班进修);
2001.09~2002.02呼伦贝尔盟盟委书记、盟人大工作委员会主任;
2002.02~2003.01呼伦贝尔市委书记,七届内蒙古自治区党委委员;
2003.01~内蒙古自治区政府副主席,党组成员;
2006.10~2010.04兼任内蒙古大学校长;
2011年10月~中共甘肃省委委员、常委,省委宣传部部长。
袁荣祥任福建省委宣传部长
袁荣祥,男,汉族,1955年3月生,浙江嵊州人,1978年3月加入中国共产党,1981年1月参加工作,中央党校研究生学历,会计师。
1978年3月起在浙江省金华农业学校学习;
1981年1月起先后为浙江省农业厅干部,省政府办公厅秘书,省人大常委会办公厅秘书[其间:1984.09~1988.06参加省职工政治大学(业余)政治专业学习];
1987年2月起历任浙江省人大常委会办公厅副处级秘书,省财政厅农业财务处副处长;
1991年12月起历任浙江省财政厅农业财务处处长(其间:1989.01~1991.09参加浙江财经学院成人教育财会专业学习;1992.05~1992.11在丽水地区财税局挂职任副局长),龙泉市(县级)委副书记、代市长、市长;
1994年4月起任浙江省财政厅党组成员;1994年8月起任浙江省财政厅党组成员、省地税局副局长;
1997年3月起任湖州市委常委、副市长;
1997年11月起任湖州市委副书记、代市长、市长(其间:1996.09~1999.07参加浙江大学成人教育学院行政管理专业学习);
1999年8月起任福建省龙岩市委副书记、副市长、代市长、市长(其间:1998.09~2001.07参加中央党校研究生院在职研究生班世界经济专业学习);
2002年5月起任漳州市委书记;
2005年5月起任福建省委常委、福州市委书记;
2006年11月在福建省委八届一次全会上当选为省委常委;
2011年9月担任中共福建省委宣传部部长。
董云虎任西藏自治区党委宣传部长
董云虎,男,1962年12月出生,籍贯浙江仙居,1986年7月参加工作,1985年3月加入中国共产党。南开大学哲学系毕业,研究生学历,硕士学位。
1986年7月至1997年8月在中央党校工作,历任马列所一室副主任、副教授,人权研究中心主任、教授(其间到中央对外宣传办公室挂职任人权研究室主任),马列所副所长、人权研究室主任等职。
1990年出版中国第一部著作《世界人权约法总览》;
1991年参加中国国务院新闻办公室第一个白皮书的起草,是该白皮书的主要执笔人之一。
1994年起为享受政府特殊津贴专家。
1997年8月任中央对外宣传办公室七局局长,中国人权研究会副会长兼秘书长。
2009年11月任中央对外宣传办公室副主任。
2010年1月被任命为国务院新闻办公室副主任。
2012年1月任西藏自治区党委委员、常委、宣传部部长。