论文部分内容阅读
李 江同志简历
李江,女,汉族,1958年1月生,云南昆明人,1976年1月加入中国共产党,1973年12月参加工作,大学学历,现任云南省委常委,省政府常务副省长、党组副书记。
1973.12—1976.01 云南省会泽县待补公社知青
1976.01—1978.02 云南省会泽县铅锌矿一车间工作
1978.02—1982.02 昆明工学院冶金系炼钢专业学习
1982.02—1983.02 湖南中南工业大学进修
1983.02—1986.01 昆明工学院团委干事、副书记
1986.01—1990.07 昆明工学院团委书记
1990.07—1996.04 共青团云南省委副书记(其间:1993.09—1994.01在中央党校干部进修班学习)
1996.04—1999.10 共青团云南省委书记(其间:1993.09—1997.07在昆明理工大学经济管理研究生班学习)
1999.10—2000.02 云南省玉溪市委副书记、副市长
2000.02—2001.02 云南省玉溪市委副书记、市长
2001.02—2003.02 云南省玉溪市委书记
2003.02—2008.01 云南省委常委、组织部部长
2008.01—2008.04 云南省委常委、组织部部长,省政府副省长
2008.04—2012.05 云南省委常委、省政府副省长
2012.05— 云南省委常委,省政府常务副省长、党组副书记
高 峰同志简历
高峰,男,汉族,1963年10月生,云南石屏人,民建,1984年9月参加工作,博士研究生学历,现任民建中央常委、云南省主委,省政府副省长。
1980.09—1984.09 湖南大学电气工程系学习
1984.09—1985.10 哈尔滨电工学院电机系教师
1985.10—1987.07 云南工学院电气系教师
1987.07—1990.07 重庆大学电气工程系研究生学习,获工学硕士学位
1990.07—1991.09 云南工学院电气系教师
1991.09—1995.12 重庆大学电力系统及其自动化专业研究生学习,获工学博士学位
1995.12—1996.11 云南工学院电子工程学院教师
1996.11—1998.06 云南工学院电力工程学院副院长
1998.06—1999.05 云南工业大学电力学院院长、校长助理
1999.05—1999.09 昆明理工大学筹备领导小组成员
1999.09—2001.10 昆明理工大学副校长
2001.10—2005.09 大理学院院长
2005.09—2005.12 云南省政府信息产业办公室主任
2005.12—2006.04 云南省政府副省长
2006.04—2007.12 云南省政府副省长,民建云南省主委
2007.12— 民建中央常委、云南省主委,省政府副省长
第十一届全国政协委员
和段琪同志简历
和段琪,男,纳西族,1957年5月生,云南丽江人,1976年10月加入中国共产党,1975年8月参加工作,中央党校研究生学历,现任云南省政府副省长、党组成员。
1975.08—1978.02 云南省怒江傈僳族自治州贡山县丙中洛公社知青
1978.02—1982.01 四川大学哲学系哲学专业学习
1982.01—1983.11 云南工学院马列主义教研室教师
1983.11—1986.08 云南省丽江地区永胜县副县长(下派锻炼)
1986.08—1987.03 云南省丽江地区行署计委副主任
1987.03—1989.12 云南省丽江地区行署计委主任
1989.12—1992.11 云南省丽江地区行署秘书长(其间:1991.09—1992.05兼计委主任)
1992.11—1994.04 云南省丽江地区行署副专员兼秘书长
1994.04—1996.05 云南省丽江地委委员、行署副专员
1996.05—2002.11 云南省丽江地委副书记、行署专员(其间:1996.09—1998.07在中国社会科学院经济系市场经济专业在职研究生课程班学习;2001.03—2002.01在中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2002.11—2003.01 云南省发展计划委员会党组书记
2003.01—2004.02 云南省发展计划委员会主任、党组书记 (其间:2001.03—2004.01在中央党校法学理论专业在职研究生班学习)
2004.02—2007.11 云南省发展和改革委员会主任、党组书记
2007.11—2008.01 云南省政府省长助理
2008.01— 云南省政府副省长、党组成员
九届省委委员
丁绍祥同志简历
丁绍祥,男,汉族,1956年6月生,云南玉溪人,1976年6月加入中国共产党,1973年12月参加工作,硕士研究生学历,现任云南省政府副省长、党组成员。
1973.12—1977.06 云南省昆明市呈贡县斗南大队知青
1977.06—1978.08 云南省昆明市呈贡县马金铺公社知青专职干部
李江,女,汉族,1958年1月生,云南昆明人,1976年1月加入中国共产党,1973年12月参加工作,大学学历,现任云南省委常委,省政府常务副省长、党组副书记。
1973.12—1976.01 云南省会泽县待补公社知青
1976.01—1978.02 云南省会泽县铅锌矿一车间工作
1978.02—1982.02 昆明工学院冶金系炼钢专业学习
1982.02—1983.02 湖南中南工业大学进修
1983.02—1986.01 昆明工学院团委干事、副书记
1986.01—1990.07 昆明工学院团委书记
1990.07—1996.04 共青团云南省委副书记(其间:1993.09—1994.01在中央党校干部进修班学习)
1996.04—1999.10 共青团云南省委书记(其间:1993.09—1997.07在昆明理工大学经济管理研究生班学习)
1999.10—2000.02 云南省玉溪市委副书记、副市长
2000.02—2001.02 云南省玉溪市委副书记、市长
2001.02—2003.02 云南省玉溪市委书记
2003.02—2008.01 云南省委常委、组织部部长
2008.01—2008.04 云南省委常委、组织部部长,省政府副省长
2008.04—2012.05 云南省委常委、省政府副省长
2012.05— 云南省委常委,省政府常务副省长、党组副书记
高 峰同志简历
高峰,男,汉族,1963年10月生,云南石屏人,民建,1984年9月参加工作,博士研究生学历,现任民建中央常委、云南省主委,省政府副省长。
1980.09—1984.09 湖南大学电气工程系学习
1984.09—1985.10 哈尔滨电工学院电机系教师
1985.10—1987.07 云南工学院电气系教师
1987.07—1990.07 重庆大学电气工程系研究生学习,获工学硕士学位
1990.07—1991.09 云南工学院电气系教师
1991.09—1995.12 重庆大学电力系统及其自动化专业研究生学习,获工学博士学位
1995.12—1996.11 云南工学院电子工程学院教师
1996.11—1998.06 云南工学院电力工程学院副院长
1998.06—1999.05 云南工业大学电力学院院长、校长助理
1999.05—1999.09 昆明理工大学筹备领导小组成员
1999.09—2001.10 昆明理工大学副校长
2001.10—2005.09 大理学院院长
2005.09—2005.12 云南省政府信息产业办公室主任
2005.12—2006.04 云南省政府副省长
2006.04—2007.12 云南省政府副省长,民建云南省主委
2007.12— 民建中央常委、云南省主委,省政府副省长
第十一届全国政协委员
和段琪同志简历
和段琪,男,纳西族,1957年5月生,云南丽江人,1976年10月加入中国共产党,1975年8月参加工作,中央党校研究生学历,现任云南省政府副省长、党组成员。
1975.08—1978.02 云南省怒江傈僳族自治州贡山县丙中洛公社知青
1978.02—1982.01 四川大学哲学系哲学专业学习
1982.01—1983.11 云南工学院马列主义教研室教师
1983.11—1986.08 云南省丽江地区永胜县副县长(下派锻炼)
1986.08—1987.03 云南省丽江地区行署计委副主任
1987.03—1989.12 云南省丽江地区行署计委主任
1989.12—1992.11 云南省丽江地区行署秘书长(其间:1991.09—1992.05兼计委主任)
1992.11—1994.04 云南省丽江地区行署副专员兼秘书长
1994.04—1996.05 云南省丽江地委委员、行署副专员
1996.05—2002.11 云南省丽江地委副书记、行署专员(其间:1996.09—1998.07在中国社会科学院经济系市场经济专业在职研究生课程班学习;2001.03—2002.01在中央党校一年制中青年干部培训班学习)
2002.11—2003.01 云南省发展计划委员会党组书记
2003.01—2004.02 云南省发展计划委员会主任、党组书记 (其间:2001.03—2004.01在中央党校法学理论专业在职研究生班学习)
2004.02—2007.11 云南省发展和改革委员会主任、党组书记
2007.11—2008.01 云南省政府省长助理
2008.01— 云南省政府副省长、党组成员
九届省委委员
丁绍祥同志简历
丁绍祥,男,汉族,1956年6月生,云南玉溪人,1976年6月加入中国共产党,1973年12月参加工作,硕士研究生学历,现任云南省政府副省长、党组成员。
1973.12—1977.06 云南省昆明市呈贡县斗南大队知青
1977.06—1978.08 云南省昆明市呈贡县马金铺公社知青专职干部