论文部分内容阅读
秦光荣同志简历
秦光荣,男,1950年12月生,汉族,湖南永州人。1972年1月加入中国共产党,1975年8月参加工作,大专学历,工学硕士,现任十七届中央委员,云南省委书记,云南省第十一届人民代表大会常务委员会主任、党组书记。
1973年9月至1975年8月湖南衡阳师范专科学校中文系学习
1975年8月至1976年11月湖南师范学院零陵分院政工科、团委工作
1976年11月至1983年6月湖南省零陵地委宣传部干事
1983年6月至1984年12月共青团湖南省零陵地委书记,零陵地委委员
1984年12月至1987年2月共青团湖南省委副书记、党组副书记、省青联主席
1987年2月至1988年8月湖南省零陵地区行署副专员
1988年8月至1990年3月 湖南省零陵地委副书记兼冷水滩市委书记
1990年3月至1993年6月 湖南省零陵地委书记(其间:1992年3月至1992年7月在中央党校进修班学习)
1993年6月至1994年12月湖南省长沙市委书记
1994年12月至1998年2月 湖南省委常委、长沙市委书记(1993年3月至1995年12月在中南工业大学管理科学与工程专业在职研究生课程进修班学习,获工学硕士学位)
1998年2月至1999年1月湖南省委常委
1999年1月至2001年3月云南省委常委、政法委书记
2001年3月至2003年1月云南省委常委、组织部部长
2003年1月至2003年2月 云南省委常委、组织部部长,省人民政府常务副省长
2003年2月至2003年4月 云南省委常委、省人民政府常务副省长
2003年4月至2006年11月云南省委副书记、省人民政府常务副省长
2006年11月至2007年1月云南省委副书记,省人民政府常务副省长、代理省长、党组书记
2007年1月至2011年8月云南省委副书记,省人民政府省长、党组书记
2011年8月至2012年2月云南省委书记,云南省第十一届人民代表大会常务委员会党组书记
2012年2月至今云南省委书记,云南省第十一届人民代表大会常务委员会主任、党组书记
第十五届、十六届中央候补委员,十七届中央委员
李纪恒同志简历
李纪恒,男,1957年1月生,汉族,广西贵港人。1976年10月加入中国共产党,1979年8月参加工作,博士研究生学历,现任十七届中央候补委员,云南省委副书记,省人民政府省长、党组书记。
1976年11月至1979年8月 广西大学中文系文学创作专业学习
1979年8月至1980年9月 广西壮族自治区贵县文工团、文化局干部
1980年9月至1983年11月 广西壮族自治区贵县县委宣传部新闻干事、贵县报社筹备组负责人
1983年11月至1985年5月 广西壮族自治区贵县瓦塘公社(乡)党委书记
1985年5月至1987年9月 广西壮族自治区贵县县委副书记
1987年9至1988年6月 广西壮族自治区平南县委第一副书记
1988年6月至1990年2月 广西壮族自治区平南县委书记
1990年2月至1991年8月 广西壮族自治区桂平县委书记
1991年8月至1992年8月 广西壮族自治区河池地委副书记、行署副专员
1992年8月至1995年2月 广西壮族自治区河池地委副书记、行署专员
1995年2月至1996年4月 广西壮族自治区河池地委书记、行署专员
1996年4月至1996年7月 广西壮族自治区河池地委书记(1995年9月至1996年7月在中央党校一年制中青年干部培训班学习)
1996年7月至1997年12月 广西壮族自治区玉林地(市)委书记
1997年12月至2001年6月 广西壮族自治区党委常委、玉林市委书记、市人大常委会主任(1995年9月至1998年7月在中央党校研究生院经济管理专业在职研究生班学习)
2001年6月至2001年8月 广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记
2001年8月至2003年4月 广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记、市人大常委会主任
2003年4月至2005年3月 广西壮族自治区党委副书记、南宁市委书记、市人大常委会主任(1999年9月至2003年7月中国社会科学院研究生院农业经济管理专业农村工业化、城市化方向专业在职博士研究生)
2005年3月至2006年7月 广西壮族自治区党委副书记
2006年7月至2006年11月 云南省委副书记
2006年11月至2011年8月 云南省委副书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011年8月至2011年11月 云南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011年11月至2012年2月云南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记
2012年2月至今云南省委副书记,省人民政府省长、党组书记
第十五届、十六届、十七届中央候补委员
罗正富同志简历
罗正富,男,1952年8月生,彝族,云南牟定人。1974年7月加入中国共产党,1972年12月参加工作,中央党校研究生学历,现任政协云南省第十届委员会主席、党组书记,云南省政府常务副省长、党组副书记。
1972年12月至1977年2月云南省牟定县凤屯公社富裕大队文书
1977年2月至1979年2月中央民族学院政治系政治专业学习
1979年2月至1983年7月 云南省楚雄彝族自治州卫校政治教员、普通学科副主任
1983年7月至1987年1月 云南省楚雄彝族自治州副州长(其间:1984年9月至1986年7月在中央党校科学社会主义研究生班学习)
1987年1月至1991年9月 云南省楚雄彝族自治州州委常委、楚雄市委书记
1991年9月至1992年1月 云南省楚雄彝族自治州州委常委、副州长
1992年1月至1992年4月 云南省楚雄彝族自治州州委副书记、副州长
1992年4月至2000年5月 云南省楚雄彝族自治州州委副书记、州长(其间:1998年9月至1999年7月在中央党校中青年干部培训班学习)
2000年5月至2001年7月 云南省保山地委书记
2001年7月至2001年12月 云南省保山市委书记
2001年12月至2002年1月 云南省委常委
2002年1月至2002年12月 云南省委常委、省总工会主席
2002年12月至2006年11月 云南省委常委、统战部部长
2006年11月至2011年11月 云南省委常委,省政府常务副省长、党组副书记
2011年11月至2012年2月 云南省政府常务副省长、党组副书记
2012年2月至今 政协云南省第十届委员会主席、党组书记,云南省政府常务副省长、党组副书记
第十六届、十七届中央候补委员,第十届全国政协委员
杨应楠同志简历
杨应楠,男,汉族,1952年11月生,云南楚雄人,1975年2月加入中国共产党,1971年3月参加工作,研究生学历。
1971年3月至1977年2月云南省楚雄县建筑工程队工作
1977年2月至1980年2月重庆建筑工程学院土木建工专业学习
1980年2月至1981年6月云南省楚雄县建筑工程队工作
1981年6月至1983年9月云南省楚雄县建筑工程队党支部书记
1983年9月至1985年8月云南省委党校党政专业学习
1985年8月至1986年1月云南省楚雄市建筑公司经理
1986年1月至1986年4月云南省楚雄市城建局局长
1986年4月至1990年3月云南省楚雄市副市长
1990年3月至1993年7月云南省楚雄市委副书记、市长
1993年7月至1996年3月云南省建设厅副厅长
1996年3月至1998年4月云南省昭通地委副书记、行署专员
1998年4月至2001年7月云南省昭通地委书记(其间:2000年3月至2001年1月在中央党校中青班学习)
2001年7月至2002年11月云南省昭通市委书记
2002年11月至2003年6月云南省委副秘书长、办公厅主任
2003年6月至2004年11月云南省委常委、秘书长、办公厅主任
2004年11月至2011年11月云南省委常委、秘书长
2011年11月至2012年2月云南省第十一届人民代表大会常务委员会党组成员
2012年2月至今云南省第十一届人民代表大会常务委员会副主任、党组成员
秦光荣,男,1950年12月生,汉族,湖南永州人。1972年1月加入中国共产党,1975年8月参加工作,大专学历,工学硕士,现任十七届中央委员,云南省委书记,云南省第十一届人民代表大会常务委员会主任、党组书记。
1973年9月至1975年8月湖南衡阳师范专科学校中文系学习
1975年8月至1976年11月湖南师范学院零陵分院政工科、团委工作
1976年11月至1983年6月湖南省零陵地委宣传部干事
1983年6月至1984年12月共青团湖南省零陵地委书记,零陵地委委员
1984年12月至1987年2月共青团湖南省委副书记、党组副书记、省青联主席
1987年2月至1988年8月湖南省零陵地区行署副专员
1988年8月至1990年3月 湖南省零陵地委副书记兼冷水滩市委书记
1990年3月至1993年6月 湖南省零陵地委书记(其间:1992年3月至1992年7月在中央党校进修班学习)
1993年6月至1994年12月湖南省长沙市委书记
1994年12月至1998年2月 湖南省委常委、长沙市委书记(1993年3月至1995年12月在中南工业大学管理科学与工程专业在职研究生课程进修班学习,获工学硕士学位)
1998年2月至1999年1月湖南省委常委
1999年1月至2001年3月云南省委常委、政法委书记
2001年3月至2003年1月云南省委常委、组织部部长
2003年1月至2003年2月 云南省委常委、组织部部长,省人民政府常务副省长
2003年2月至2003年4月 云南省委常委、省人民政府常务副省长
2003年4月至2006年11月云南省委副书记、省人民政府常务副省长
2006年11月至2007年1月云南省委副书记,省人民政府常务副省长、代理省长、党组书记
2007年1月至2011年8月云南省委副书记,省人民政府省长、党组书记
2011年8月至2012年2月云南省委书记,云南省第十一届人民代表大会常务委员会党组书记
2012年2月至今云南省委书记,云南省第十一届人民代表大会常务委员会主任、党组书记
第十五届、十六届中央候补委员,十七届中央委员
李纪恒同志简历
李纪恒,男,1957年1月生,汉族,广西贵港人。1976年10月加入中国共产党,1979年8月参加工作,博士研究生学历,现任十七届中央候补委员,云南省委副书记,省人民政府省长、党组书记。
1976年11月至1979年8月 广西大学中文系文学创作专业学习
1979年8月至1980年9月 广西壮族自治区贵县文工团、文化局干部
1980年9月至1983年11月 广西壮族自治区贵县县委宣传部新闻干事、贵县报社筹备组负责人
1983年11月至1985年5月 广西壮族自治区贵县瓦塘公社(乡)党委书记
1985年5月至1987年9月 广西壮族自治区贵县县委副书记
1987年9至1988年6月 广西壮族自治区平南县委第一副书记
1988年6月至1990年2月 广西壮族自治区平南县委书记
1990年2月至1991年8月 广西壮族自治区桂平县委书记
1991年8月至1992年8月 广西壮族自治区河池地委副书记、行署副专员
1992年8月至1995年2月 广西壮族自治区河池地委副书记、行署专员
1995年2月至1996年4月 广西壮族自治区河池地委书记、行署专员
1996年4月至1996年7月 广西壮族自治区河池地委书记(1995年9月至1996年7月在中央党校一年制中青年干部培训班学习)
1996年7月至1997年12月 广西壮族自治区玉林地(市)委书记
1997年12月至2001年6月 广西壮族自治区党委常委、玉林市委书记、市人大常委会主任(1995年9月至1998年7月在中央党校研究生院经济管理专业在职研究生班学习)
2001年6月至2001年8月 广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记
2001年8月至2003年4月 广西壮族自治区党委常委、南宁市委书记、市人大常委会主任
2003年4月至2005年3月 广西壮族自治区党委副书记、南宁市委书记、市人大常委会主任(1999年9月至2003年7月中国社会科学院研究生院农业经济管理专业农村工业化、城市化方向专业在职博士研究生)
2005年3月至2006年7月 广西壮族自治区党委副书记
2006年7月至2006年11月 云南省委副书记
2006年11月至2011年8月 云南省委副书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011年8月至2011年11月 云南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记,省委党校(云南行政学院)校(院)长
2011年11月至2012年2月云南省委副书记,省人民政府副省长、代理省长、党组书记
2012年2月至今云南省委副书记,省人民政府省长、党组书记
第十五届、十六届、十七届中央候补委员
罗正富同志简历
罗正富,男,1952年8月生,彝族,云南牟定人。1974年7月加入中国共产党,1972年12月参加工作,中央党校研究生学历,现任政协云南省第十届委员会主席、党组书记,云南省政府常务副省长、党组副书记。
1972年12月至1977年2月云南省牟定县凤屯公社富裕大队文书
1977年2月至1979年2月中央民族学院政治系政治专业学习
1979年2月至1983年7月 云南省楚雄彝族自治州卫校政治教员、普通学科副主任
1983年7月至1987年1月 云南省楚雄彝族自治州副州长(其间:1984年9月至1986年7月在中央党校科学社会主义研究生班学习)
1987年1月至1991年9月 云南省楚雄彝族自治州州委常委、楚雄市委书记
1991年9月至1992年1月 云南省楚雄彝族自治州州委常委、副州长
1992年1月至1992年4月 云南省楚雄彝族自治州州委副书记、副州长
1992年4月至2000年5月 云南省楚雄彝族自治州州委副书记、州长(其间:1998年9月至1999年7月在中央党校中青年干部培训班学习)
2000年5月至2001年7月 云南省保山地委书记
2001年7月至2001年12月 云南省保山市委书记
2001年12月至2002年1月 云南省委常委
2002年1月至2002年12月 云南省委常委、省总工会主席
2002年12月至2006年11月 云南省委常委、统战部部长
2006年11月至2011年11月 云南省委常委,省政府常务副省长、党组副书记
2011年11月至2012年2月 云南省政府常务副省长、党组副书记
2012年2月至今 政协云南省第十届委员会主席、党组书记,云南省政府常务副省长、党组副书记
第十六届、十七届中央候补委员,第十届全国政协委员
杨应楠同志简历
杨应楠,男,汉族,1952年11月生,云南楚雄人,1975年2月加入中国共产党,1971年3月参加工作,研究生学历。
1971年3月至1977年2月云南省楚雄县建筑工程队工作
1977年2月至1980年2月重庆建筑工程学院土木建工专业学习
1980年2月至1981年6月云南省楚雄县建筑工程队工作
1981年6月至1983年9月云南省楚雄县建筑工程队党支部书记
1983年9月至1985年8月云南省委党校党政专业学习
1985年8月至1986年1月云南省楚雄市建筑公司经理
1986年1月至1986年4月云南省楚雄市城建局局长
1986年4月至1990年3月云南省楚雄市副市长
1990年3月至1993年7月云南省楚雄市委副书记、市长
1993年7月至1996年3月云南省建设厅副厅长
1996年3月至1998年4月云南省昭通地委副书记、行署专员
1998年4月至2001年7月云南省昭通地委书记(其间:2000年3月至2001年1月在中央党校中青班学习)
2001年7月至2002年11月云南省昭通市委书记
2002年11月至2003年6月云南省委副秘书长、办公厅主任
2003年6月至2004年11月云南省委常委、秘书长、办公厅主任
2004年11月至2011年11月云南省委常委、秘书长
2011年11月至2012年2月云南省第十一届人民代表大会常务委员会党组成员
2012年2月至今云南省第十一届人民代表大会常务委员会副主任、党组成员